Sigurlaug Bjarnadóttir - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
99 10.10.1977 – 06.05.1978: 9. þm. LA, S SigurlB neðri deild
98 11.10.1976 – 09.10.1977: 9. þm. LA, S SigurlB neðri deild
97 10.10.1975 – 10.10.1976: 9. þm. LA, S SigurlB neðri deild
96 29.10.1974 – 09.10.1975: 9. þm. LA, S SigurlB neðri deild
95 30.06.1974 – 28.10.1974: 9. þm. LA, S SigurlB neðri deild
Varaþingmaður:
105 22.11.1982 – 08.02.1983: 1. þm. VF, S SigurlB neðri deild, aðalmaður: Matthías Bjarnason
104 03.05.1982 – 07.05.1982: 2. þm. LA, S SigurlB neðri deild, aðalmaður: Jósef Halldór Þorgeirsson
14.04.1982 – 02.05.1982: 5. þm. LA, S SigurlB efri deild, aðalmaður: Eyjólfur Konráð Jónsson
21.01.1982 – 02.02.1982: 1. þm. LA, S SigurlB neðri deild, aðalmaður: Pétur Sigurðsson
103 11.05.1981 – 10.10.1981: 1. þm. LA, S SigurlB neðri deild, aðalmaður: Pétur Sigurðsson
23.03.1981 – 24.04.1981: 5. þm. LA, S SigurlB efri deild, aðalmaður: Eyjólfur Konráð Jónsson
102 07.05.1980 – 27.05.1980: 1. þm. VF, S SigurlB neðri deild, aðalmaður: Matthías Bjarnason
17.04.1980 – 02.05.1980: 4. þm. VF, S SigurlB efri deild, aðalmaður: Þorvaldur Garðar Kristjánsson
13.03.1980 – 14.04.1980: 5. þm. LA, S SigurlB efri deild, aðalmaður: Eyjólfur Konráð Jónsson
Forsetaembætti:
99 10.10.1977 – 09.10.1978: skrifari Sþ. sþ.
98 11.10.1976 – 09.10.1977: skrifari Sþ. sþ.