Sigurvin Einarsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
91 10.10.1970 – 07.04.1971: 1. þm. VF, F SE neðri deild
90 10.10.1969 – 04.05.1970: 1. þm. VF, F SE neðri deild
89 10.10.1968 – 17.05.1969: 1. þm. VF, F SE neðri deild
88 10.10.1967 – 20.04.1968: 1. þm. VF, F SE neðri deild
87 10.10.1966 – 19.04.1967: 3. þm. VF, F SE neðri deild
86 08.10.1965 – 05.05.1966: 3. þm. VF, F SE neðri deild
85 10.10.1964 – 12.05.1965: 3. þm. VF, F SE neðri deild
84 10.10.1963 – 14.05.1964: 3. þm. VF, F SE neðri deild
83 10.10.1962 – 20.04.1963: 4. þm. VF, F SE neðri deild
82 10.10.1961 – 18.04.1962: 4. þm. VF, F SE neðri deild
81 10.10.1960 – 29.03.1961: 4. þm. VF, F SE neðri deild
80 20.11.1959 – 03.06.1960: 4. þm. VF, F SE neðri deild
78 10.10.1958 – 15.05.1959: þm. Ba, F SE efri deild
77 10.10.1957 – 05.06.1958: þm. Ba, F SE efri deild
76 10.10.1956 – 01.06.1957: þm. Ba, F SE efri deild
Formaður nefnda:
78 10.10.1958 – 15.05.1959: efri deild menntamálanefnd
77 10.10.1957 – 05.06.1958: efri deild menntamálanefnd
76 10.10.1956 – 01.06.1957: efri deild menntamálanefnd