Sigurður Ingimundarson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
91 24.11.1970 – 07.04.1971: 1. þm. LA, A SI neðri deild
10.10.1970 – 10.11.1970: 1. þm. LA, A SI neðri deild
90 10.10.1969 – 04.05.1970: 1. þm. LA, A SI neðri deild
89 12.03.1969 – 17.05.1969: 1. þm. LA, A SI neðri deild
10.10.1968 – 26.02.1969: 1. þm. LA, A SI neðri deild
88 28.02.1968 – 20.04.1968: 1. þm. LA, A SI neðri deild
10.10.1967 – 14.02.1968: 1. þm. LA, A SI neðri deild
87 10.10.1966 – 19.04.1967: 1. þm. LA, A SI neðri deild
86 08.10.1965 – 24.04.1966: 1. þm. LA, A SI neðri deild
85 10.10.1964 – 12.05.1965: 1. þm. LA, A SI neðri deild
84 26.02.1964 – 14.05.1964: 1. þm. LA, A SI neðri deild
10.10.1963 – 11.02.1964: 1. þm. LA, A SI neðri deild
83 27.02.1963 – 20.04.1963: 1. þm. LA, A SI neðri deild
10.10.1962 – 12.02.1963: 1. þm. LA, A SI neðri deild
82 27.03.1962 – 18.04.1962: 1. þm. LA, A SI neðri deild
10.10.1961 – 13.03.1962: 1. þm. LA, A SI neðri deild
81 28.02.1961 – 29.03.1961: 1. þm. LA, A SI neðri deild
10.10.1960 – 14.02.1961: 1. þm. LA, A SI neðri deild
80 20.11.1959 – 03.06.1960: 1. þm. LA, A SI neðri deild
Formaður nefnda:
91 10.10.1970 – 07.04.1971: neðri deild iðnaðarnefnd
90 10.10.1969 – 04.05.1970: neðri deild iðnaðarnefnd
89 10.10.1968 – 17.05.1969: neðri deild iðnaðarnefnd
88 10.10.1967 – 20.04.1968: neðri deild iðnaðarnefnd
87 10.10.1966 – 19.04.1967: sþ. allsherjarnefnd
86 10.10.1965 – 05.05.1966: sþ. allsherjarnefnd
Forsetaembætti:
91 10.10.1970 – 10.10.1971: 2. varaforseti
90 10.10.1969 – 09.10.1970: 2. varaforseti
89 10.10.1968 – 09.10.1969: 2. varaforseti
88 10.10.1967 – 09.10.1968: 2. varaforseti
87 10.10.1966 – 09.10.1967: 2. varaforseti
86 10.10.1965 – 05.05.1966: 2. varaforseti