Valtýr Kristjánsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Varaþingmaður:
83 28.02.1963 – 17.03.1963: 1. þm. NE, F VK efri deild, aðalmaður: Karl Kristjánsson
09.11.1962 – 26.11.1962: 4. þm. NE, F VK neðri deild, aðalmaður: Ingvar Gíslason