Vigfús B. Jónsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Varaþingmaður:
109 17.11.1986 – 01.12.1986: 5. þm. NE, S VigfJ efri deild, aðalmaður: Björn Dagbjartsson
108 17.03.1986 – 31.03.1986: 5. þm. NE, S VigfJ efri deild, aðalmaður: Björn Dagbjartsson
27.01.1986 – 10.02.1986: 2. þm. NE, S VigfJ efri deild, aðalmaður: Halldór Blöndal
107 28.01.1985 – 11.02.1985: 2. þm. NE, S VigfJ neðri deild, aðalmaður: Halldór Blöndal
104 12.10.1981 – 25.10.1981: 3. þm. NE, S VJ efri deild, aðalmaður: Lárus Jónsson
103 27.10.1980 – 20.11.1980: 3. þm. NE, S VJ efri deild, aðalmaður: Lárus Jónsson
97 23.03.1976 – 05.04.1976: 4. þm. NE, S VJ neðri deild, aðalmaður: Lárus Jónsson