Vilhjálmur Hjálmarsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
101 10.10.1979 – 12.12.1979: 2. þm. AL, F VH neðri deild
100 10.10.1978 – 23.05.1979: 2. þm. AL, F VH efri deild
99 10.10.1977 – 06.05.1978: 1. þm. AL, F VH neðri deild
98 11.10.1976 – 09.10.1977: 1. þm. AL, F VH neðri deild
97 10.10.1975 – 10.10.1976: 1. þm. AL, F VH neðri deild
96 29.10.1974 – 09.10.1975: 1. þm. AL, F VH neðri deild
95 30.06.1974 – 28.10.1974: 1. þm. AL, F VH neðri deild
94 10.10.1973 – 29.06.1974: 5. þm. AL, F VH neðri deild
93 10.10.1972 – 09.10.1973: 5. þm. AL, F VH neðri deild
92 04.04.1972 – 09.10.1972: 5. þm. AL, F VH neðri deild
11.10.1971 – 12.03.1972: 5. þm. AL, F VH neðri deild
91 10.11.1970 – 07.04.1971: 5. þm. AL, F VH neðri deild
10.10.1970 – 25.10.1970: 5. þm. AL, F VH neðri deild
90 21.11.1969 – 04.05.1970: 5. þm. AL, F VH neðri deild
10.10.1969 – 02.11.1969: 5. þm. AL, F VH neðri deild
89 23.02.1969 – 17.05.1969: 5. þm. AL, F VH neðri deild
10.10.1968 – 09.02.1969: 5. þm. AL, F VH neðri deild
88 12.03.1968 – 20.04.1968: 5. þm. AL, F VH neðri deild
10.10.1967 – 25.02.1968: 5. þm. AL, F VH neðri deild
79 21.07.1959 – 12.08.1959: 2. þm. SM, F VH efri deild
75 08.10.1955 – 29.03.1956: 2. þm. SM, F VH efri deild
74 09.10.1954 – 12.05.1955: 2. þm. SM, F VH efri deild
73 01.10.1953 – 15.04.1954: 2. þm. SM, F VH efri deild
72 01.10.1952 – 07.02.1953: 2. þm. SM, F VH efri deild
71 01.10.1951 – 25.01.1952: 2. þm. SM, F VH efri deild
70 05.11.1950 – 07.03.1951: 2. þm. SM, F VH efri deild
10.10.1950 – 11.10.1950: 2. þm. SM, F VH efri deild
69 14.11.1949 – 17.05.1950: 2. þm. SM, F VH efri deild
Varaþingmaður:
86 13.04.1966 – 04.05.1966: 2. þm. AL, F VH neðri deild, aðalmaður: Halldór Ásgrímsson
85 27.04.1965 – 12.05.1965: 2. þm. AL, F VH neðri deild, aðalmaður: Halldór Ásgrímsson
84 08.05.1964 – 14.05.1964: 2. þm. AL, F VH neðri deild, aðalmaður: Halldór Ásgrímsson
81 14.03.1961 – 29.03.1961: 1. þm. AL, F VH neðri deild, aðalmaður: Eysteinn Jónsson
Ráðherraembætti:
99 10.10.1977 – 09.10.1978: menntamálaráðherra neðri deild
98 11.10.1976 – 09.10.1977: menntamálaráðherra neðri deild
97 10.10.1975 – 10.10.1976: menntamálaráðherra neðri deild
96 29.10.1974 – 09.10.1975: menntamálaráðherra neðri deild
Formaður nefnda:
100 10.10.1978 – 23.05.1979: efri deild allsherjarnefnd
10.10.1978 – 23.05.1979: efri deild menntamálanefnd
95 18.07.1974 – 05.10.1974: neðri deild fjárhags- og viðskiptanefnd
94 10.10.1973 – 09.05.1974: neðri deild fjárhags- og viðskiptanefnd
93 10.10.1972 – 18.04.1973: neðri deild fjárhags- og viðskiptanefnd
92 11.10.1971 – 20.05.1972: neðri deild fjárhagsnefnd
75 08.10.1955 – 29.03.1956: efri deild ht
74 09.10.1954 – 12.05.1955: efri deild ht
73 01.10.1953 – 15.04.1954: efri deild ht