Össur Skarphéðinsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
145 08.09.2015 – 28.10.2016: 4. þm. RN, Sf ÖS
144 09.09.2014 – 07.09.2015: 4. þm. RN, Sf ÖS
143 01.10.2013 – 08.09.2014: 4. þm. RN, Sf ÖS
142 27.04.2013 – 30.09.2013: 4. þm. RN, Sf ÖS
141 11.09.2012 – 27.04.2013: 1. þm. RS, Sf ÖS*
140 01.10.2011 – 10.09.2012: 1. þm. RS, Sf ÖS*
139 01.10.2010 – 30.09.2011: 1. þm. RS, Sf ÖS*
138 01.10.2009 – 30.09.2010: 1. þm. RS, Sf ÖS*
137 25.04.2009 – 30.09.2009: 1. þm. RS, Sf ÖS*
136 01.02.2009 – 25.04.2009: 2. þm. RN, Sf ÖS
01.10.2008 – 01.02.2009: 2. þm. RN, Sf ÖS*
135 01.10.2007 – 30.09.2008: 2. þm. RN, Sf ÖS*
134 24.05.2007 – 30.09.2007: 2. þm. RN, Sf ÖS*
12.05.2007 – 24.05.2007: 2. þm. RN, Sf ÖS
133 01.10.2006 – 11.05.2007: 1. þm. RN, Sf ÖS
132 01.10.2005 – 30.09.2006: 1. þm. RN, Sf ÖS
131 01.10.2004 – 30.09.2005: 1. þm. RN, Sf ÖS
130 01.10.2003 – 01.10.2004: 1. þm. RN, Sf ÖS
129 10.05.2003 – 30.09.2003: 1. þm. RN, Sf ÖS
128 01.10.2002 – 10.05.2003: 7. þm. RV, Sf ÖS
127 01.10.2001 – 01.10.2002: 7. þm. RV, Sf ÖS
126 02.10.2000 – 30.09.2001: 7. þm. RV, Sf ÖS
125 01.10.1999 – 02.10.2000: 7. þm. RV, Sf ÖS
124 08.05.1999 – 01.10.1999: 7. þm. RV, Sf ÖS
123 19.02.1999 – 08.05.1999: 9. þm. RV, Sf ÖS
01.10.1998 – 19.02.1999: 9. þm. RV, JA ÖS
122 27.01.1998 – 01.10.1998: 9. þm. RV, JA ÖS
01.10.1997 – 27.01.1998: 15. þm. RV, JA ÖS
121 01.10.1996 – 01.10.1997: 15. þm. RV, JA ÖS
120 02.10.1995 – 30.09.1996: 15. þm. RV, A ÖS
119 08.04.1995 – 02.10.1995: 15. þm. RV, A ÖS
118 21.12.1994 – 08.04.1995: 17. þm. RV, A ÖS*
01.10.1994 – 22.11.1994: 17. þm. RV, A ÖS*
117 06.04.1994 – 01.10.1994: 17. þm. RV, A ÖS*
01.10.1993 – 23.03.1994: 17. þm. RV, A ÖS*
116 14.06.1993 – 30.09.1993: 17. þm. RV, A ÖS*
21.10.1992 – 14.06.1993: 17. þm. RV, A ÖS*
17.08.1992 – 06.10.1992: 17. þm. RV, A ÖS*
115 01.10.1991 – 17.08.1992: 17. þm. RV, A ÖS*
114 13.05.1991 – 30.09.1991: 17. þm. RV, A ÖS neðri deild
Ráðherraembætti:
141 11.09.2012 – 23.05.2013: utanríkisráðherra
140 01.10.2011 – 10.09.2012: utanríkisráðherra
139 01.10.2010 – 30.09.2011: utanríkisráðherra
138 01.10.2009 – 30.09.2010: utanríkisráðherra
137 25.04.2009 – 30.09.2009: utanríkisráðherra
136 01.02.2009 – 25.04.2009: utanríkisráðherra
01.10.2008 – 10.05.2009: iðnaðarráðherra
135 01.10.2007 – 30.09.2008: iðnaðarráðherra
01.10.2007 – 09.06.2008: ráðherra norrænna samstarfsmála
134 24.05.2007 – 30.09.2007: iðnaðarráðherra
24.05.2007 – 30.09.2007: ráðherra norrænna samstarfsmála
118 01.10.1994 – 23.04.1995: umhverfisráðherra
117 01.10.1993 – 01.10.1994: umhverfisráðherra
116 14.06.1993 – 30.09.1993: umhverfisráðherra
Embætti þingflokks:
133 11.10.2006 – 11.05.2007: formaður þingflokks
132 18.09.2005 – 30.09.2006: formaður þingflokks
120 02.10.1995 – 30.09.1996: varaformaður þingflokks
119 16.05.1995 – 02.10.1995: varaformaður þingflokks
116 17.08.1992 – 30.09.1993: formaður þingflokks
115 01.10.1991 – 17.08.1992: formaður þingflokks
Formaður nefnda:
133 09.10.2006 – 11.05.2007: Íslandsdeild NATO-þingsins
132 10.10.2005 – 30.09.2006: Íslandsdeild NATO-þingsins
123 01.10.1998 – 07.05.1999: heilbrigðis- og trygginganefnd
122 01.10.1997 – 01.10.1998: heilbrigðis- og trygginganefnd
121 01.10.1996 – 01.10.1997: heilbrigðis- og trygginganefnd
120 02.10.1995 – 30.09.1996: heilbrigðis- og trygginganefnd
119 16.05.1995 – 02.10.1995: heilbrigðis- og trygginganefnd
116 17.08.1992 – 30.09.1993: iðnaðarnefnd
115 01.10.1991 – 17.08.1992: iðnaðarnefnd
114 16.05.1991 – 30.09.1991: iðnaðarnefnd