Þorsteinn Gíslason - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Varaþingmaður:
91 28.01.1971 – 21.02.1971: 5. þm. RV, S ÞG neðri deild, aðalmaður: Birgir Kjaran
02.12.1970 – 17.12.1970: 7. þm. RV, S ÞG neðri deild, aðalmaður: Pétur Sigurðsson
90 30.01.1970 – 30.03.1970: 1. þm. RV, S ÞG neðri deild, aðalmaður: Bjarni Benediktsson
08.12.1969 – 18.12.1969: 12. þm. RV, S ÞG efri deild, aðalmaður: Ólafur Björnsson
89 11.12.1968 – 20.12.1968: 12. þm. RV, S ÞG efri deild, aðalmaður: Ólafur Björnsson
88 01.02.1968 – 18.02.1968: 7. þm. RV, S ÞG neðri deild, aðalmaður: Birgir Kjaran